Caja PDF

Comparta fácilmente sus documentos PDF con sus contactos, la web y las redes sociales.

Compartir un archivo PDF Gestor de archivos Caja de instrumento Buscar PDF Ayuda Contáctenos



matematicas trucos psicotecnicos & matematicos(2).pdf


Vista previa del archivo PDF matematicas-trucos-psicotecnicos-matematicos-2.pdf

Página 1 2 3 4 5 6 7 8

Vista previa de texto


- Trucos 13. División entre quince (:15)
1º Se divide entre diez al número
2º Ahora se divide entre 3
3º Se multiplica entre dos
2.580 : 10 = 258 : 3 = 86 x 2 = 172

3.000 : 10 = 300 : 3 = 100 x 2 = 200

14. Multiplicación por veinticinco (x 25)
1º Se divide el número a multiplicar entre 4
2º El resultado se multiplica por 100
3º 42 x 25 = 42 : 4 = 10´5 x 100 = 1.050

3.753 x 25 = 938 ´25 x 100 = 93.825

15. División entre 25 (: 25)
1º Se divide entre 100
2º Se multiplica por 4
8150 : 100 = 81´5 x 4 = 326

16. Multiplicación de números de 2 cifras:
32 x 64 = 2.048
2x4=8
3 x 4 = 12
2 x 6 = 12
24

1º Multiplicamos las últimas cifras (último dígito del resultado, si son
dos se lleva la primera cifra)
2º Multiplicamos en cruz (lo que indica el propio signo de
multiplicación), el segundo dígito del resultado
3º Multiplicamos las 2 primeras cifras (el primer o primeros dígitos del
resultado)

6 x 3 = 18 + 2 = 20
17. Multiplicación de dos términos terminados en la misma cifra
1º Se multiplican los dos últimos dígitos entre sí, su resultado será la última cifra
2º Se suman los dos primeros numeros entre sí y se multiplican por el último término (si acaba en uno, por
uno, si acaba en dos por dos, etc.), si de esta multiplicación quedaran dos términos se cogerá el último como
penúltimo dígito del resultado y el primero se llevaría.
3º Se multiplican las primeras cifras y se suman las que se llevan, si se lleva alguna, el resultado serán las dos
primeras cifras

21 x 31 = 651

42 x 32 = 1.344

23 x 63 = 1.449

1x1=1

2x2=4

3x3=9

2+3=5x1=5

4 + 3 = 7 x 2 = 14

2 + 6 =8 x 3 = 24

2x3=6

4 x 3 = 12 + 1 = 13

2 x 6 = 12 + 2 = 14

Por terminar en 1

18. Para multiplicar 2 cifras de dos dígitos cada una y terminados en 5

1º Se suman los dos primeros dígitos de ambas cifras
2º Su resultado de divide entre 2 (si la cifra es par terminará en 25 y, si es impar en 75)
3º Se multiplican los dos primeros dígitos y a su resultado se le suma la cantidad del 2º caso y lo que dé, serán
las dos primeras cifras.

Pág. -2 -